André Krummenacher
wohnhaft in Kerzers, aus Schüpfheim Aktuelle Mandate: Schölly AG, Carrosserie & Spritzwerk Verbundene Personen: Adrian Schölly, Renate Schölly, Syrille Luana Schölly So bleiben Sie über "André Krummenacher" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "André Krummenacher"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "André Krummenacher" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "André Krummenacher"
|
|
André Krummenacher
wohnhaft in Neuenkirch, aus Malters und Neuenkirch Aktuelle Mandate: Baumeler Partner AG Verbundene Personen: Benno Baumeler, Pius Suppiger So bleiben Sie über "André Krummenacher" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "André Krummenacher"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "André Krummenacher" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "André Krummenacher"
|
|
André Krummenacher
wohnhaft in Escholzmatt, aus Escholzmatt-Marbach Aktuelle Mandate: Krummenacher Holzbau AG, Krummenacher Sägerei GmbH Verbundene Personen: Claudia Krummenacher-Schöpfer, Thomas Krummenacher, Jakob Krummenacher So bleiben Sie über "André Krummenacher" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "André Krummenacher"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "André Krummenacher" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "André Krummenacher"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen André Krummenacher leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen André Krummenacher arbeiten
Handel und Reparatur von Automobilen und Motorrädern
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Zimmerei, Dachdeckerei und allgemeiner Holzbau
Betreiben von Sägewerken
Handel und Reparatur von Automobilen und Motorrädern
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Zimmerei, Dachdeckerei und allgemeiner Holzbau
Betreiben von Sägewerken
Privatpersonen mit dem Namen André Krummenacher
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: André Krummenacher
Publikationsnummer: HR02-1005539916, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Schölly AG, Carrosserie & Spritzwerk, in Münchenbuchsee, CHE-102.431.038, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 08.10.2021, Publ. 1005308151).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
RZ Treuhand AG (CHE-352.365.611), in Köniz, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schölly, Syrille Luana, von Basel, in Schüpfen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gewerbetreuhand AG Treuhandstelle des Gewerbeverbandes der Stadt Bern (CHE-107.985.580), in Bern, Revisionsstelle;
Krummenacher, André, von Schüpfheim, in Kerzers, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005043057, Handelsregister-Amt Obwalden, (140)
Ettlin Verwaltungs AG, in Alpnach, CHE-106.906.715, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 04.06.2015, S.0, Publ. 2186931).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ettlin, Peter, von Kerns, in Buochs, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ettlin, Walter, von Kerns, in Alpnach, einziges Mitglied des Verwaltungsrats, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Krummenacher, Ursula, von Kerns, in Kerns, mit Einzelunterschrift;
Krummenacher, André Franz, von Flühli, in Kerns, mit Einzelprokura.
Publikationsnummer: HR02-1004966165, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Vitafit Training GmbH, in Schluein, CHE-485.220.724, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2020, Publ. 1004954838).
Statutenänderung:
22.07.2020.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 22.07.2020 und Bilanz per 31.05.2020 mit Aktiven von CHF 137'995.63 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 36'257.40 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'000 Aktien zu CHF 100.00.
Firma neu:
Vitafit Training AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung eines Fitnessstudios und die Trainingsberatung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arpagaus, Tarcisius, von Lumnezia, in Obersaxen Mundaun, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Fürer, Gregor, von Gossau (SG), in Chur, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung;
Granatella, Piero, italienischer Staatsangehöriger, in Domat/Ems, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung;
Krummenacher, Andreas, von Escholzmatt-Marbach, in Vilters-Wangs, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung;
Krummenacher, Birgit, deutsche Staatsangehörige, in Domleschg, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Arpagaus, Eveline, von Obersaxen, in Obersaxen, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krummenacher, Thomas, von Escholzmatt-Marbach, in Domleschg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung];
Candrian, Mario, von Sagogn, in Felsberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung];
Donnellon, Brian, von Trun, in Malans, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung];
Zinsli, Martin, von Safiental, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung].